Auskünfte zu Avantos GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Avantos GmbH
- Avantos GmbH aus Bern ist im Bereich «Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen» tätig und aktiv.
- Avantos GmbH wurde am 25.05.2010 gegründet.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 14.12.2023.
- Die Firma ist im Handelsregister BE mit der UID CHE-115.703.370 eingetragen.
- Es sind 3 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: AVANTOSplus GmbH, Büro Bischof Bern AG, Geiger AG Bern.
Management (3)
neuste Zeichnungsberechtigte
Daniel Bruno Schüpfer,
Nadja Eva Schüpfer,
Lukas Gabriel Schüpfer
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.05.2010
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-036.4.047.612-3
UID/MWST
CHE-115.703.370
Branche
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen zugunsten der Invalidenversicherung oder ähnlicher öffentlich- oder privatrechtlicher Leistungserbringer auf den Gebieten der Abklärung über die Ausbildungstauglichkeit, Leistungsfähigkeit von Menschen sowie der Vermittlung von Ausbildungsplätzen / Arbeitsplätzen und das Coaching von Personen während der Dauer einer Ausbildung, Praktikas oder weiteren Integrationsmassnahmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ebenfalls Immobilen erwerben, veräussern und verwalten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
apo treuhand ag | Ittigen | 14.12.2023 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Karlen Treuhand AG | Ittigen | 10.05.2017 | 13.12.2023 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- AAC Wüthrich GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Avantos GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005909574, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Avantos GmbH, in Bern, CHE-115.703.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
apo treuhand ag (CHE-114.063.102), in Ittigen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005753471, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Avantos GmbH, in Bern, CHE-115.703.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Urs Friedrich, von Trub, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wüthrich, Regina Franziska, von Trub, in Rüfenacht BE (Worb), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpfer, Lukas Gabriel, von Dübendorf, in Hilterfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberhofen am Thunersee, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Stammanteil];
Schüpfer, Daniel Bruno, von Dübendorf, in Oberhofen am Thunersee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpfer, Nadja Eva, von Bern, in Hilterfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005555287, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Avantos GmbH, in Bern, CHE-115.703.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890359).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Poststrasse 43, 7000 Chur]. Gäuggelistrasse 16, 7000 Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Regina Franziska, von Trub, in Rüfenacht BE (Worb), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Schüpfer, Lukas Gabriel, von Dübendorf, in Oberhofen am Thunersee, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.